Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Prisak | 25.10.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Zytomierski | 04.06.2021 | 25.10.2021 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Ringmar | 16.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Klein | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Helmer Nielsen | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Simon Joel Ahlin | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Caroline Brandt Lilja | 04.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Benny Zakrisson | 04.06.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Prisak | 25.10.2021 | 16.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
David Zytomierski | 04.06.2021 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |