Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Ringen 11, 2. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Direktion: Martin Reimer (direktør) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-14 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Hjemmeside: www.fullrichard.com (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Legale ejere: Tropic Thunder Holding ApS, Rad Rocket Holding ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Navne: Full Richard ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Reelle ejere: Martin Reimer, Michael Heimark (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Stiftere: Tropic Thunder Holding ApS, Rad Rocket Holding ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Ringen 11, 2. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Pølsekrogen 2, st. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 tilføjes Hjemmeside: www.fullrichard.com (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pølsekrogen 2, st. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-06-14 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Direktion: Martin Reimer (direktør) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor udvikling og produktion af software, digitale produkter og indhold samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-14 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Legale ejere: Tropic Thunder Holding ApS, Rad Rocket Holding ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Navne: Full Richard ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Reelle ejere: Martin Reimer, Michael Heimark (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Stiftere: Tropic Thunder Holding ApS, Rad Rocket Holding ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Vedtægter: 2021-06-14 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-06)