Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Gantzel | 31.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Løvgren Frandsen | 31.08.2022 | 31.03.2023 | direktør |
Henrik Gantzel | 09.06.2021 | 31.08.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Hansen | 30.08.2023 | formand |
Henrik Gantzel | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Vase | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tom Lykke Bruun | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Lillelund Olsen | 09.06.2021 | 30.08.2023 | formand |