Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Formål | Vedtægter | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 19, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Vej 27, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 tilføjes Binavne: Stretch Ceiling ApS, LIGHTCARESOLUTIONS ApS, LIGHTCARE SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 tilføjes Hjemmeside: https://lightonsite.dk/ (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: claus@skalssoegaard.com (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og servicevirksomhed med salg af lys og lysløsninger samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-10 tilføjes Vedtægter: 2023-01-10 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-10 fjernes Direktion: Signe Nøhr Geil (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: CLAUS SØGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Geil & Bruun ApS, BJARNE HØSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Skals Søgaard (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Signe Nøhr Geil, Benedichte Tia Bruun Rasmussen, Bjarne Høstrup (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: CLAUS SØGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Claus Skals Søgaard (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Vej 27, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2021-06-14 tilføjes Binavne: lightonsite ApS, light onsite ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Direktion: Signe Nøhr Geil (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2021-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og servicevirksomhed med salg lys og lysløsninger samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2021-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-14 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Legale ejere: CLAUS SØGAARD HOLDING ApS, Geil & Bruun ApS, BJARNE HØSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2021-06-14 tilføjes Navne: Light On Site ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Reelle ejere: Claus Skals Søgaard, Signe Nøhr Geil, Benedichte Tia Bruun Rasmussen, Bjarne Høstrup (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2021-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Stiftere: Geil & Bruun ApS, CLAUS SØGAARD HOLDING ApS, BJARNE HØSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2021-06-14 tilføjes Vedtægter: 2021-06-14 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2021-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-14)