Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Søren Christian Franck | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 90,00-99,99% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER FRANCK TRADING CO. ApS (CVR 87521710) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 28.06.2021 | 33,33-49,99% | 10,00-14,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER FRANCK TRADING CO. ApS (CVR 87521710) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 09.06.2021 | 27.06.2021 | 0,00-4,99% | 10,00-14,99% |