Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 27, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Direktion: Mie Kruse Skaaning (direktør) (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringsvirksomhed samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Legale ejere: Mie Kruse Skaaning (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Navne: MKS Holding 2021 ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Reelle ejere: Mie Kruse Skaaning (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Vedtægter: 2021-06-10 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-11)