Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkevænget 19, 8250 Egå (offentliggjort 2023-05-13)
Den 2023-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skippertoften 45, 8250 Egå (offentliggjort 2023-05-13)
Den 2023-05-13 tilføjes Kontaktoplysninger: hdegnbol@hotmail.com (offentliggjort 2023-05-13)
Den 2021-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Djurslands-Boligudlejning Aps. (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2023-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HEBERA ApS. (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skippertoften 45, 8250 Egå (offentliggjort 2023-05-13)
Den 2022-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skødstrupbakken 51, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-07-24)
Den 2021-06-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skødstrupbakken 51, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-07-24)
Den 2021-06-08 tilføjes Direktion: Henrik Degnbol (direktør) (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-08 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Legale ejere: Henrik Degnbol (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Navne: HDEG Invest ApS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Reelle ejere: Henrik Degnbol (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Stiftere: Henrik Degnbol (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Vedtægter: 2021-06-08 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-10)