Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Mikkel Hulgaard Posborg | 10.06.2021 | |
Nicklas Sørensen | 10.06.2021 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mikkel Hulgaard Posborg | 10.06.2021 | 11.10.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Nicklas Sørensen | 10.06.2021 | 10.10.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Biopejs-Butikken ApS (CVR 41641592) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 21.07.2021 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |