Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Tegningsregel | Direktion | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-01 fjernes Bestyrelse: Lars Facius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2021-06-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LINOLIE DØRE OG VINDUER ApS. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vipo Vinduer A/S. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 tilføjes Bestyrelse: Lars Facius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2023-03-28 fjernes Bestyrelse: Thomas Sandal Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Legale ejere: FHM 2021 Holding ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Vedtægter: 2021-08-26 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-08 tilføjes Legale ejere: Thy Erhvervsinvest A/S (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Vedtægter: 2021-07-08 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-06-29 tilføjes Bestyrelse: Thomas Sandal Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2021-06-28 fjernes Bestyrelse: Joan Madsen (formand) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-07 tilføjes Bestyrelse: Joan Madsen (formand) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Direktion: Leo Holm Madsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 fjernes Direktion: Joan Madsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-07 tilføjes Direktion: Joan Madsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-10 tilføjes Legale ejere: JM Thy 2021 Holding ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-06-10 fjernes Legale ejere: Joan Madsen (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-07 tilføjes Legale ejere: Joan Madsen (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-10 tilføjes Reelle ejere: Joan Madsen (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-06-09 fjernes Reelle ejere: Joan Madsen (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-06-07 tilføjes Reelle ejere: Joan Madsen (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-06-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønbjerg 18, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med kapitalanbringelse og formueforvaltning, herunder besiddelse af anparter og aktier i andre selskaber samt naturlige aktiviteter i forbindelse hermed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-07 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@linolievinduet.dk (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Navne: Thy Vinduer Holding ApS (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Stiftere: Joan Madsen (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Vedtægter: 2021-06-07 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-09)