Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglevænget 14, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Direktion: Morten Felding (direktør) (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-09 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Kontaktoplysninger: mofe@email.dk (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Legale ejere: Morten Felding (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Navne: MFelding Holding ApS (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Reelle ejere: Morten Felding (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Stiftere: Morten Felding (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Eastern Snow ApS. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglevænget 14, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Direktion: Morten Felding (direktør) (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-09 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: mofe@email.dk (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Legale ejere: Morten Felding (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Navne: MFelding Holding ApS (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Reelle ejere: Morten Felding (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Stiftere: Morten Felding (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Vedtægter: 2021-06-09 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-13)