Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Navne | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 52, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundborgvej 18, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Bestyrelse: Claus Møller (formand) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 fjernes Bestyrelse: Kim Ricken Jørgensen (formand) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Direktion: Jesper Kaas Horsbøl (direktør) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 fjernes Direktion: Henning von Lillienskjold (direktør) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Lundborgvej 18 A/S (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 fjernes Navne: Partnerselskabet LBV, Viborg (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Vedtægter: 2021-07-02 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Estatus Holding A/S (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Jesper Bierregaard, Henning von Lillienskjold, Martin Jørgensen, Peter Henrik Hedager Würtz, Kim Ricken Jørgensen, Janus Skak Olufsen, Niels Henrik Wulff, Henrik Heide Ottosen, Jesper Høy (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-15 tilføjes Legale ejere: Jesper Bierregaard, Henning von Lillienskjold, Martin Jørgensen, Peter Henrik Hedager Würtz, Kim Ricken Jørgensen, Janus Skak Olufsen, Niels Henrik Wulff, Henrik Heide Ottosen, Jesper Høy (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-15 fjernes Legale ejere: Mads Rossen Jakobsen, Birgitte Jørgensen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-14 fjernes Legale ejere: Jesper Bierregaard, Henning von Lillienskjold, Martin Jørgensen, Peter Henrik Hedager Würtz, Kim Ricken Jørgensen, Janus Skak Olufsen, Niels Henrik Wulff, Henrik Heide Ottosen, Jesper Høy (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-11 tilføjes Legale ejere: Jesper Bierregaard, Henning von Lillienskjold, Martin Jørgensen, Peter Henrik Hedager Würtz, Kim Ricken Jørgensen, Janus Skak Olufsen, Niels Henrik Wulff, Henrik Heide Ottosen, Jesper Høy, Mads Rossen Jakobsen, Birgitte Jørgensen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-11 fjernes Legale ejere: Ejendomsinteressentskabet DV (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-04 tilføjes Legale ejere: Ejendomsinteressentskabet DV (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundborgvej 18, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-04 tilføjes Bestyrelse: Kim Ricken Jørgensen (formand) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-04 tilføjes Direktion: Henning von Lillienskjold (direktør) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-04 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 495.000,00 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-04 tilføjes Navne: Partnerselskabet LBV, Viborg (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-04 tilføjes Stiftere: Ejendomsinteressentskabet DV (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, komplementaren eller af direktionen. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-04 tilføjes Vedtægter: 2021-06-07 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-09)