Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab og drive virksomhed med investering og finansiering samt anden virksomhed i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-07 tilføjes Vedtægter: 2023-06-07 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storkevang 5, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Direktion: Leif Villy Schiødt (direktør) (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udleje erhvervsejendomme samt anden teknisk rådgivning. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: lvs@planeta.dk (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Legale ejere: Leif Villy Schiødt (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Planeta ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Reelle ejere: Leif Villy Schiødt (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Stiftere: Leif Villy Schiødt (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-08)