Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kaffi Mohamoud Ahmed | 10.06.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Umer Siddique Kiyani | 04.01.2022 | 18.02.2022 | adm. dir |
Qamar Hussain | 05.08.2021 | 20.10.2021 | direktør |
Umer Siddique Kiyani | 05.08.2021 | 20.10.2021 | direktør |
Zaheer Hussain | 07.06.2021 | 10.06.2021 | adm. dir |