Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rebekka Trier Høisgaard(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Sissel Trier Leth(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Trier Høisgaard(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jette Trier Høisgaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rigmor Trier Høisgaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Sissel Trier Leth | 01.01.2007 | Adslev Hedevej 6, 8362 Hørning |
Jette Trier Høisgaard | 01.01.2007 | Tvenstrupvej 1, 8300 Odder |
Rebekka Trier Høisgaard | 01.01.2007 | Østergårdsvej 207, 8340 Malling |
Rigmor Trier Høisgaard | 01.11.2007 | Kong Georgs Vej 17, 2000 Frederiksberg |
Søren Trier Høisgaard | 01.05.2009 | Peyronsvej 11, 2680 Solrød Strand |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Høisgaard I/S | 42442712 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Høisgaard I/S. |
Sidst opdateret den 05.07.2021 og angivet som gældende fra 16.02.2021 (1325 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Høiris ApS | 39196743 |
Høiris Holding ApS | 43765302 |
Høirup Invest ApS | 44621886 |
Høis farm v/Annette og Thomas Høi Terndrup | 28458045 |
Høisgaard I/S | 42442712 |
Høisæt Sundhedsklinik | 27648843 |
Høitbjerg Bygherrerådgivning ApS | 42432393 |
Høivang ApS | 34042721 |
Høivang I/S | 35549870 |
Høj & Co. | 36678836 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rebekka Trier Høisgaard(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sissel Trier Leth(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Søren Trier Høisgaard(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jette Trier Høisgaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rigmor Trier Høisgaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % | 0 % | 88 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rebekka Trier Høisgaard(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sissel Trier Leth(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Søren Trier Høisgaard(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jette Trier Høisgaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rigmor Trier Høisgaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 1 | 0 | 6 | 2 |
Pct. | 11 % | 0 % | 67 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |