Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbjergvej 24, 3060 Espergærde (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglværksbakken 20, 1., 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2021-07-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zoles ApS. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksbakken 20, 1., 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2021-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 12, 3060 Espergærde (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: cecilielisberg@gmail.com (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-06-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 12, 3060 Espergærde (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-06-03 tilføjes Direktion: Cecilie Lea Lisberg Holst (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-03 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Legale ejere: Cecilie Lea Lisberg Holst (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Navne: Lisberg Holst Holding ApS (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Lea Lisberg Holst (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Stiftere: Cecilie Lea Lisberg Holst (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Vedtægter: 2021-06-03 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-04)