Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Tegningsregel | Direktion | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Binavne | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-20 tilføjes Legale ejere: Copento Capital ApS, The White Box A/S, Bjørn Finans ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-20 fjernes Legale ejere: TWB Partners ApS (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-19 fjernes Legale ejere: Copento Capital ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-20 tilføjes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-20 fjernes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-19 fjernes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2021-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The White Box Ventures ApS. (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Puffins ApS. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ReCollector ApS. (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: TWB Partners ApS. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TWB Partners ApS. (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Design Direction ApS. (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2022-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Electric Monday ApS. (offentliggjort 2023-08-27)
Den 2022-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PeepersFrank ApS. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: GSD for brands ApS. (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Sweetkynd Denmark ApS. (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-10-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Udviklingsselskabet Midt ApS. (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2024-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The White Box A/S. (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bitsovvej 2, 7400 Herning (offentliggjort 2024-08-11)
Den 2024-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2024-08-11)
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Legale ejere: Copento Capital ApS, TWB Partners ApS, Witt Capital ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2023-08-28 fjernes Legale ejere: Copento Capital ApS, Witt Capital ApS, TWB Partners ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2023-08-28 fjernes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Vedtægter: 2023-08-29 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-06-28 fjernes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-29 tilføjes Vedtægter: 2023-06-29 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 tilføjes Bestyrelse: Kasper Witt Kempel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.315.789,00 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-12-22 tilføjes Legale ejere: Copento Capital ApS, Witt Capital ApS, TWB Partners ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-12-21 fjernes Legale ejere: Copento Capital ApS, TWB Partners ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 tilføjes Legale ejere: TWB Partners ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Legale ejere: Up & Up Capital A/S (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-18 fjernes Legale ejere: TWB Partners ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-22 tilføjes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-12-21 fjernes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 tilføjes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-22 tilføjes Vedtægter: 2022-12-22 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-12-19 tilføjes Vedtægter: 2022-12-19 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Bestyrelse: Christian Rosenkilde Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-14 fjernes Bestyrelse: Martin Skov Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-14 fjernes Direktion: Martin Skov Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-04-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-28 tilføjes Vedtægter: 2021-10-28 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-10-28 fjernes Binavne: The White Box Ventures A/S (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-13 tilføjes Legale ejere: Up & Up Capital A/S (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-08-05 tilføjes Legale ejere: TWB Partners ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-08-13 tilføjes Vedtægter: 2021-08-13 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-08-05 tilføjes Vedtægter: 2021-08-05 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-13 fjernes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-12 tilføjes Bestyrelse: Martin Skov Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-08-12 fjernes Bestyrelse: Christian Rosenkilde Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-12 tilføjes Direktion: Martin Skov Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-06-06 tilføjes Bestyrelse: Christine Lindgaard Bæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-06)
Den 2021-06-06 fjernes Bestyrelse: Benita Engbjerg Hyldgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-06)
Den 2021-06-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2024-08-11)
Den 2021-05-24 tilføjes Bestyrelse: Benita Engbjerg Hyldgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-06)
Den 2021-05-24 tilføjes Binavne: The White Box Ventures A/S, White Box Shopping A/S, The White Box Brand Consulting A/S (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-05-24 tilføjes Direktion: Christian Rosenkilde Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-24 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-24 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-24 tilføjes Legale ejere: Copento Capital ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-05-24 tilføjes Navne: The White Box A/S (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-24 tilføjes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-05-24 tilføjes Stiftere: Copento Capital ApS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør. (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-05-24 tilføjes Vedtægter: 2021-05-24 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-03)