Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Føltvedvej 8, 9352 Dybvad (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjarkesgade 15, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjarkesgade 15, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Direktion: Mark Philip Philipsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-02 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: markpp@gmail.com (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Legale ejere: Mark Philip Philipsen (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Navne: Principal Perception ApS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Reelle ejere: Mark Philip Philipsen (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Stiftere: Mark Philip Philipsen (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Vedtægter: 2021-06-02 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-03)