Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 tilføjes Bestyrelse: Karsten Rovelt-Busch (formand) (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-24 fjernes Bestyrelse: Søren Lindgaard (formand) (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2021-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Obton Djursland ApS. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Obton Fannerup ApS. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Obton Hornsyld ApS. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2022-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frøstrup Solenergipark ApS. (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Obton Solenergi Kadam ApS. (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-10-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Obton Solenergi Fallow Komplementaranpartsselskab. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-10-07 sletter virksomheden Ejerskaber: P/S Obton Solenergi Fallow. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-20 tilføjes Vedtægter: 2023-09-20 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 97.500.000,00 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2022-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2022-10-18 tilføjes Vedtægter: 2022-10-18 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-30 tilføjes Bestyrelse: Kristine Martin Berg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Vedtægter: 2022-03-30 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 51.250.000,00 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-12-09 tilføjes Vedtægter: 2021-12-09 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2021-11-10 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S, Libangut A/S, H. SØRENSEN HOLDING ApS, MORTEN LP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-11-09 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-10-29 fjernes Bestyrelse: Mikkel Abildtrup Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 51.650.000,00 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-25 tilføjes Vedtægter: 2021-10-25 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-06-03 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-05-28 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Abildtrup Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-05-28 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og strukturere solcelleparker mod efterfølgende at frasælge solcelleparkerne samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-28 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-05-28 tilføjes Navne: Obton Solar Development A/S (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Stiftere: OBTON A/S (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Vedtægter: 2021-05-28 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-03)