Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Silkeborgvej 27, 8670 Låsby (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Direktion: John Hein Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-02 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: John Hein Knudsen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Navne: JK Holding af 2021 ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: John Hein Knudsen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Stiftere: John Hein Knudsen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: KF Entreprenør ApS. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Silkeborgvej 27, 8670 Låsby (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Brushøjvej 5, 8471 Sabro (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-06-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brushøjvej 5, 8471 Sabro (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-06-02 tilføjes Direktion: John Hein Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-02 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Legale ejere: John Hein Knudsen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Navne: JK Holding af 2021 ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Reelle ejere: John Hein Knudsen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Stiftere: John Hein Knudsen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Vedtægter: 2021-06-02 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-30)