Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Legale ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Bestyrelse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-17 tilføjes Vedtægter: 2024-05-17 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2023-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkirkebyvej 106, 3700 Rønne (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torvegade 26, 1., 3700 Rønne (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-08-10 tilføjes Hjemmeside: www.doratms.com (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 fjernes Hjemmeside: www.doranordic.dk (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-10 tilføjes Kontaktoplysninger: rh@doratms.com (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 fjernes Kontaktoplysninger: rhe@doranordic.dk (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-31 tilføjes Legale ejere: Bison Holding ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-01-31 fjernes Legale ejere: Valnes Holding ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-01-30 fjernes Legale ejere: Bison Holding ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-01-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-13 tilføjes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-21 tilføjes Bestyrelse: Lars Frost Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-21 tilføjes Vedtægter: 2022-12-21 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2022-08-02 tilføjes Legale ejere: Bison Holding ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-08-02 fjernes Legale ejere: Sidsel Høyer Knudsen, Rikke Høyer Eskerod (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-20 tilføjes Legale ejere: Valnes Holding ApS, Peter Strøiman ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torvegade 26, 1., 3700 Rønne (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 17, 1., 3700 Rønne (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 17, 1., 3700 Rønne (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Svalhøjvej 13, 3790 Hasle (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-22 tilføjes Hjemmeside: www.doranordic.dk (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2021-07-22 tilføjes Kontaktoplysninger: rhe@doranordic.dk (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2021-06-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalhøjvej 13, 3790 Hasle (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-01 tilføjes Direktion: Sidsel Høyer Knudsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle erhvervssoftware til transportvirksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: Sidsel Høyer Knudsen, Rikke Høyer Eskerod (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Navne: Dora Nordic ApS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Reelle ejere: Sidsel Høyer Knudsen, Rikke Høyer Eskerod (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2021-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2021-06-01 tilføjes Stiftere: Sidsel Høyer Knudsen, Rikke Høyer Eskerod (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-02)