Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 fjernes Direktion: Stefano Marinzulich (direktør) (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevangsvej 79, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Vedtægter: 2023-06-27 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-12-31 tilføjes Direktion: Stefano Marinzulich (direktør) (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Carsten Rousing (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: Marvi Srl (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: MARITIM SUPPLY ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Stefano Marinzulich (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Carsten Rousing (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevangsvej 79, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2021-05-31 tilføjes Direktion: Carsten Rousing (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøve handel og service inden for skibsfart, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Legale ejere: MARITIM SUPPLY ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Navne: Maritim Management ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Reelle ejere: Carsten Rousing (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2021-05-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2021-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Stiftere: MARITIM SUPPLY ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2021-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-23)