Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Goodiebox Holding ApS. (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-12-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Portemonnæ ApS. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 12, 2., 1171 København K (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Zahles Gade 10, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2021-08-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-06-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Zahles Gade 10, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2021-05-15 tilføjes Direktion: Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og konsulentvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-05-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-15 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Legale ejere: Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth, Ella Maria Uma Leonhard-Hjorth, Alma Viktoria Leonhard-Hjorth, Nikolaj Leonhard-Hjorth, IIDIA ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-15 fjernes Legale ejere: Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-15 tilføjes Navne: GRLPWR Holding ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Reelle ejere: Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth, Ella Maria Uma Leonhard-Hjorth, Alma Viktoria Leonhard-Hjorth, Nikolaj Leonhard-Hjorth (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-15 fjernes Reelle ejere: Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-15 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-05-15 tilføjes Stiftere: Nikolaj Leonhard-Hjorth, Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth, IIDIA ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Vedtægter: 2021-05-15 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-01)