Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Direktion | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Wallin Petersen (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: Louise Wallin Petersen (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-10-16 tilføjes Direktion: Morten Wallin Petersen (direktør) (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-16 fjernes Direktion: Louise Wallin Petersen (direktør) (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-06-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mandholmen 14, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-28 tilføjes Direktion: Kim Hald Schütt (direktør) (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-28 fjernes Direktion: Kim Hald Schütt (direktør) (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med engroshandel med værktøj og driftsmidler, investeringer og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-28 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@byggevejlederen.dk (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-28 tilføjes Legale ejere: OPTIMAL ADMINISTRATION OG IT ApS, Mell Holding ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-28 fjernes Legale ejere: OPTIMAL ADMINISTRATION OG IT ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-28 tilføjes Navne: Wallin Trading ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-28 tilføjes Reelle ejere: Kim Hald Schütt, Louise Wallin Petersen (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-28 fjernes Reelle ejere: Kim Hald Schütt (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Stiftere: OPTIMAL ADMINISTRATION OG IT ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Vedtægter: 2021-05-28 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-28)