Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 8, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 8, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2021-10-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JuJu ApS. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Restaurant KOAN ApS. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 tilføjes Legale ejere: Jørn Lyseggen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-13 fjernes Legale ejere: Jørn Lyseggen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-14 tilføjes Reelle ejere: Kristian Joon Hwan Baumann (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-13 fjernes Reelle ejere: Kristian Joon Hwan Baumann (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-09 tilføjes Legale ejere: Jørn Lyseggen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-09 tilføjes Reelle ejere: Kristian Joon Hwan Baumann (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-08 fjernes Reelle ejere: Kristian Joon Hwan Baumann (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Legale ejere: BK15 Holding ApS, Cinnamon Investors LLC, 8299 A/S, Baumann United ApS (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-23 fjernes Legale ejere: BK15 Holding ApS (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-24 tilføjes Reelle ejere: Kristian Joon Hwan Baumann (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-08-23 fjernes Reelle ejere: Kristian Joon Hwan Baumann (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 8, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborggade 41, 2200 København N (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-24 tilføjes Legale ejere: BK15 Holding ApS (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2021-10-24 fjernes Legale ejere: Bagge ApS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-23 fjernes Legale ejere: BK15 Holding ApS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-24 tilføjes Reelle ejere: Kristian Joon Hwan Baumann (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2021-10-23 fjernes Reelle ejere: Kristian Joon Hwan Baumann (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-06-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborggade 41, 2200 København N (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-05-17 tilføjes Direktion: Kristian Joon Hwan Baumann (direktør) (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-17 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Legale ejere: BK15 Holding ApS, Bagge ApS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-05-17 tilføjes Navne: Baekho Holding ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Reelle ejere: Kristian Joon Hwan Baumann (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Stiftere: Marco Bottin ApS, Lasse Peder Holding ApS, ISLA HOLDING APS, Bagge ApS, BK15 Holding ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Vedtægter: 2021-05-17 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-28)