Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Pennehavevej 9, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Steenstrups Alle 7, 1. th., 1924 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: isburgaard@gmail.com (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-05-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Seek+See ApS. (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Steenstrups Alle 7, 1. th., 1924 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-05-26 tilføjes Direktion: Inga Kristin Stein Burgaard (direktør) (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-03-31 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-26 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Legale ejere: Inga Kristin Stein Burgaard (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Navne: Stein Burgaard Holding ApS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Reelle ejere: Inga Kristin Stein Burgaard (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Stiftere: Inga Kristin Stein Burgaard (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Vedtægter: 2021-05-26 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-27)