Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Keld Ladefoged Møller Andersen | 09.04.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Hjortshøj Dalsgaard | 01.01.2024 | 09.04.2024 | adm. dir |
Klaus Jorlet Kjær | 17.08.2023 | 01.01.2024 | direktør |
Søren Andersen | 20.05.2021 | 17.08.2023 | adm. dir |
Klaus Jorlet Kjær | 20.05.2021 | 11.08.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Jorlet Kjær | 22.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Thomsen | 22.08.2024 | formand |
Mads Hjortshøj Dalsgaard | 22.08.2024 | næstformand |
Klaus Ankerstjerne Pedersen | 09.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Thomsen | 09.04.2024 | 21.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mads Hjortshøj Dalsgaard | 11.08.2021 | 21.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Jorlet Kjær | 11.08.2021 | 21.08.2024 | formand |
Søren Andersen | 11.08.2021 | 17.08.2023 | bestyrelsesmedlem |