Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgenæsgade 6, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Otte Ruds Gade 46, 3. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-03-01 tilføjes Legale ejere: Nichlas Harritslev Dal (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-03-01 fjernes Legale ejere: Henrik Kruse (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Nichlas Harritslev Dal (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-03-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Kruse (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-03-01 fjernes Direktion: Henrik Kruse (direktør) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Legale ejere: Nichlas Harritslev Dal (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Nichlas Harritslev Dal (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otte Ruds Gade 46, 3. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 2, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 2, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2021-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 3, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-05-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 3, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-05-25 tilføjes Direktion: Henrik Kruse (direktør) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-25 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Legale ejere: Nichlas Harritslev Dal, Henrik Kruse (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-05-25 tilføjes Navne: M/S Kaffeskuden ApS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Reelle ejere: Nichlas Harritslev Dal, Henrik Kruse (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Stiftere: Nichlas Harritslev Dal, Henrik Kruse (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Vedtægter: 2021-05-25 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-27)