Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-02 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-02 tilføjes Direktion: Christian Brask Lentz (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-02 fjernes Reelle ejere: John Kirketerp Jensen (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Christian Brask Lentz (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian IX's Gade 2, 2., 1111 København K (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: JEW9291 ApS, Julival ApS, H. C. HOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2021-05-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Holger & Co. K/S. (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2023-12-31 tilføjes Legale ejere: 1887 A/S (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: Henrik Groos, Julival ApS, JEW9291 ApS (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-12-30 fjernes Legale ejere: 1887 A/S (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-12-31 tilføjes Reelle ejere: John Kirketerp Jensen (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Henrik Groos (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 25, 1270 København K (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-12-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Groos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-12-31 fjernes Direktion: Henrik Groos (direktør) (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 fjernes Bestyrelse: Søren Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 tilføjes Bestyrelse: Søren Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.788.000,00 (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-11-30 tilføjes Bestyrelse: Jesper Glargaard Wiinholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.218.000,00 (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-11-30 tilføjes Legale ejere: 1887 A/S, Henrik Groos, Julival ApS, JEW9291 ApS (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2021-11-29 fjernes Legale ejere: Henrik Groos, Julival ApS, 1887 A/S (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 840.000,00 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-08-02 tilføjes Vedtægter: 2021-08-02 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed i værdipapirer, herunder aktier, obligationer og pantebreve samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-12 tilføjes Bestyrelse: Henrik Groos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2021-07-12 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-11 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-12 tilføjes Legale ejere: Julival ApS, 1887 A/S (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-07-12 tilføjes Navne: Holger & Co. ApS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-11 fjernes Navne: Sulky Properties II ApS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-12 tilføjes Reelle ejere: Christian Brask Lentz (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2021-07-12 tilføjes Vedtægter: 2021-07-12 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-12 fjernes Direktion: Christian Brask Lentz (direktør) (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 25, 1270 København K (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2021-05-26 tilføjes Direktion: Christian Brask Lentz (direktør) (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at direkte og indirekte at drive investeringsvirksomhed, herunder i fast ejendom og værdipapirer, samt at være komplementar i selskaber, der driver investeringsvirksomhed samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-26 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-05-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Legale ejere: Henrik Groos (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-05-26 tilføjes Navne: Sulky Properties II ApS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-05-26 tilføjes Reelle ejere: Henrik Groos (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2021-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Stiftere: Henrik Groos (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-05-26 tilføjes Vedtægter: 2021-05-26 (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-26)