Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revisor | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dallundvej 63, 5471 Søndersø (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: bjorn@trioline.com (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Letbek Holding ApS. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-13 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-02 fjernes Direktion: Steen Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.030.000,00 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-04 tilføjes Vedtægter: 2021-06-04 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-05-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2021-05-25 tilføjes Direktion: Steen Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i det polske selskab, Trio Line Polska Sp. z o.o. og anden hermed forbundet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-25 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Legale ejere: TRIO LINE HOLDING ApS, BSM HOLDING, BJERRINGBRO ApS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Navne: TLP Holdco DK ApS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Reelle ejere: Steen Sørensen, Bjørn Bahnsen (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2021-05-25 tilføjes Stiftere: TRIO LINE HOLDING ApS, BSM HOLDING, BJERRINGBRO ApS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Vedtægter: 2021-05-25 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-26)