Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Poul Larsen Transport ApS v. Oluf Jessen. (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-05-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-05-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 25, 6330 Padborg (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Direktion: Oluf Feddersen Jessen (direktør) (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Formål: Holding virksomhed og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-05-31 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-25 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Kontaktoplysninger: gori.jessen@gmail.com (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Legale ejere: Oluf Feddersen Jessen (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Navne: Oluf Jessen Holding ApS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Reelle ejere: Oluf Feddersen Jessen (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Stiftere: Oluf Feddersen Jessen (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Vedtægter: 2021-05-25 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-26)