Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvej 9, 6. TV., 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-19 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-29 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-29 fjernes Legale ejere: Donna Holding ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-29 fjernes Navne: Ejendomsservices.com ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-29 fjernes Reelle ejere: Michael Eriksen (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-29 fjernes Stiftere: Donna Holding ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-07)
Den 2023-04-03 fjernes Direktion: Michael Eriksen (direktør) (offentliggjort 2023-04-07)
Den 2023-04-05 Statstidende Dekret
Den 2023-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvej 9, 6. TV., 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Oxford Allé 5, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-17 tilføjes Direktion: Michael Eriksen (direktør) (offentliggjort 2023-04-07)
Den 2023-02-17 fjernes Direktion: Alevtyna Eriksen (direktør) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-02-10 tilføjes Legale ejere: Donna Holding ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-02-10 fjernes Legale ejere: Mike Danny Thungelund Gleerup (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-02-10 tilføjes Reelle ejere: Michael Eriksen (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-02-10 fjernes Reelle ejere: Mike Danny Thungelund Gleerup (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-29 tilføjes Legale ejere: Mike Danny Thungelund Gleerup (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-10-29 fjernes Legale ejere: Donna Holding ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-10-29 tilføjes Reelle ejere: Mike Danny Thungelund Gleerup (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-10-29 fjernes Reelle ejere: Alevtyna Eriksen (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oxford Allé 5, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 130, 2. th., 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 130, 2. th., 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-05-19 tilføjes Direktion: Alevtyna Eriksen (direktør) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-19 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Legale ejere: Donna Holding ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-05-19 tilføjes Navne: Ejendomsservices.com ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Reelle ejere: Alevtyna Eriksen (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-05-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Stiftere: Donna Holding ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-04-07)
Den 2021-05-19 tilføjes Vedtægter: 2021-05-19 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-07)