Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HDR International ApS. (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Charlotte Johansen Damm (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Hans Johansen Damm (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Johansen Damm (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Hans Johansen Damm (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 68, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovhøj 69, 6470 Sydals (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhøj 69, 6470 Sydals (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Direktion: Hans Johansen Damm (direktør) (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, investering i værdipapirer, anden investering, handel og anden dermed beslægtet virksomhed efter det centrale ledelsesorgans skøn. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-19 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Legale ejere: Hans Johansen Damm (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-05-19 tilføjes Navne: Tonga Holding ApS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Reelle ejere: Hans Johansen Damm (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-05-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Stiftere: Hans Johansen Damm (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Vedtægter: 2021-05-19 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-25)