Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-06-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-01-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-01-11 fjernes Revisor: Burholt Revision (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 102, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Direktion: Christian Søndergaard Breck Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at eje, opføre og sælge fast ejendom samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-25 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Legale ejere: SOLPARKEN A/S, Aartech ApS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Navne: Projektselskab Hammerværket 2021 ApS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Reelle ejere: Christian Søndergaard Breck Nielsen (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-05-25 tilføjes Revisor: Burholt Revision (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-05-25 tilføjes Stiftere: SOLPARKEN A/S (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Vedtægter: 2021-05-25 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-25)