Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strynøgade 1, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindgreens Allé 9, st., 2300 København S (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2021-08-11 sletter virksomheden Ejerskaber: DreamInfluencers ApS. (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2023-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindgreens Allé 9, st., 2300 København S (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 9, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 9, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2021-05-25 tilføjes Direktion: Louis Theodor Rugaard-Lunde (direktør) (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-25 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Legale ejere: Louis Theodor Rugaard-Lunde (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Navne: L. RUGAARD Holding ApS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Reelle ejere: Louis Theodor Rugaard-Lunde (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Stiftere: Louis Theodor Rugaard-Lunde (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Vedtægter: 2021-05-25 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-25)