Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-29 fjernes Direktion: Natascha Sidsel Schack Petersen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-09-12 tilføjes Reelle ejere: Joanna Ama Thue Cudjoe (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-09-11 fjernes Reelle ejere: Joanna Ama Thue Cudjoe (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-09-12 fjernes Legale ejere: Bjarke Lybecker Brændgaard (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-08-11 tilføjes Legale ejere: SSRS Holding ApS (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-08-11 tilføjes Reelle ejere: Joanna Ama Thue Cudjoe, Pil Anna Roar Meier (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-08-11 fjernes Reelle ejere: Natascha Sidsel Schack Petersen, Michelle Olsen Fyrstenberg (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-10 fjernes Reelle ejere: Pil Anna Roar Meier (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 fjernes Direktion: Michelle Olsen Fyrstenberg (direktør) (offentliggjort 2023-04-16)
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-02 tilføjes Legale ejere: Bjarke Lybecker Brændgaard (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2021-05-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tybjergvej 80, 2720 Vanløse (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Direktion: Michelle Olsen Fyrstenberg (direktør) (offentliggjort 2023-04-16)
Den 2021-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er formidling af kultur, viden og undervisning, herunder producering af virtual reality og innovative digitale kulturtilbud i samarbejde med kulturinstitutioner, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-14 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.200,00 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Legale ejere: ArtCat Holding ApS (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Navne: ArtCat ApS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Reelle ejere: Pil Anna Roar Meier, Natascha Sidsel Schack Petersen, Michelle Olsen Fyrstenberg (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Stiftere: ArtCat Holding ApS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Vedtægter: 2021-05-14 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-25)