Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bibranche | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 21, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 22, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@loghbyg.dk (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-06-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-05-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 22, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-05-20 tilføjes Direktion: Alexander Michael Kærager Hey (direktør) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed samt almindelig formuepleje. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-20 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Legale ejere: Heyco Holding ApS, Landin Holding ApS (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Navne: Landin & Heyco Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Reelle ejere: Alexander Michael Kærager Hey, Thomas Landin (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Stiftere: Landin Holding ApS, Heyco Holding ApS (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Vedtægter: 2021-05-20 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-21)