Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 67.314.328,00 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-02 tilføjes Vedtægter: 2024-05-02 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Udviklingsselskabet Frederikssund ApS. (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 65.542.877,00 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-17 tilføjes Vedtægter: 2024-04-17 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-02-28 tilføjes Vedtægter: 2024-02-28 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Vedtægter: 2023-02-20 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2022-11-24 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-24 fjernes Direktion: Anders Retz Johansson (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-03-21 tilføjes Bestyrelse: Niels Peter Dahl (formand) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 fjernes Bestyrelse: Anders Retz Johansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Vedtægter: 2022-03-21 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-03-11 tilføjes Vedtægter: 2022-03-11 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 62.000.000,00 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2022-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2022-03-11 tilføjes Legale ejere: Erling Abildgaard Holding ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-10 fjernes Legale ejere: Erling Abildgaard Holding ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 59.850.001,00 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-09 tilføjes Vedtægter: 2022-02-09 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 57.850.001,00 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-01-24 tilføjes Vedtægter: 2022-01-24 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 52.600.001,00 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-12-15 tilføjes Legale ejere: Erling Abildgaard Holding ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-12-15 fjernes Legale ejere: DYOE Capital ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-11-29 fjernes Bestyrelse: Christen Steffensen (formand) (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 tilføjes Legale ejere: VAGN DUJARDIN A/S (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-08 fjernes Legale ejere: Erling Abildgaard Holding ApS, Carsten Møller Christiansen, FBJI HOLDING ApS, APE INVEST A/S (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 48.100.001,00 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-08 tilføjes Vedtægter: 2021-11-08 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 31.750.001,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 25.750.001,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-08 tilføjes Legale ejere: APE INVEST A/S (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-09-08 fjernes Legale ejere: PO Capital ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-08 tilføjes Vedtægter: 2021-09-08 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-09 tilføjes Legale ejere: PO Capital ApS, Erling Abildgaard Holding ApS, Carsten Møller Christiansen, FBJI HOLDING ApS, DYOE Capital ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-06 fjernes Legale ejere: Koncenton Private Placement A/S (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 20.750.001,00 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Vedtægter: 2021-08-06 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-05-21 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2021-05-17 tilføjes Bestyrelse: Christen Steffensen (formand) (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-05-17 tilføjes Direktion: Anders Retz Johansson (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-17 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Legale ejere: Koncenton Private Placement A/S (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-17 tilføjes Navne: Koncenton Frederikssund Fioma A/S (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Stiftere: Koncenton Private Placement A/S (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Vedtægter: 2021-05-17 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-21)