Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rybjerg Alle 91, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-18 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Kontaktoplysninger: briciolacompany@gmail.com (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Legale ejere: Ilie Maris (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Navne: Briciola Company ApS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Reelle ejere: Ilie Maris (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Stiftere: Ilie Maris (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Direktion: Ilie Maris (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 Statstidende Dekret
Den 2022-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rybjerg Alle 91, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Langkildevej 45, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: briciolacompany@gmail.com (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-08-01 fjernes Kontaktoplysninger: iliutamaris75@gmail.com (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-05-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkildevej 45, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-05-18 tilføjes Direktion: Ilie Maris (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2021-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførelse af bygninger for egen regning med henblik på videresalg samt enhver aktivitet, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-18 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: iliutamaris75@gmail.com (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-05-18 tilføjes Legale ejere: Ilie Maris (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Navne: Briciola Company ApS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Reelle ejere: Ilie Maris (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Stiftere: Ilie Maris (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2021-05-18 tilføjes Vedtægter: 2021-05-18 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)