Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Direktion | Reelle ejere | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-28 tilføjes Legale ejere: Martin Rafael Petersen, BUGTEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-27 fjernes Legale ejere: Martin Rafael Petersen (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-28 tilføjes Vedtægter: 2023-12-28 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 26, st. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strøvej 59, 3320 Skævinge (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: martin@musenogslottet.dk (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 fjernes Kontaktoplysninger: mie@musenogslottet.dk (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-30 tilføjes Vedtægter: 2023-05-30 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Direktion: Martin Rafael Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-11-30 fjernes Direktion: Mie Dahlmann Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-11-30 tilføjes Legale ejere: Martin Rafael Petersen (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: Mie Dahlmann Petersen (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-11-30 tilføjes Reelle ejere: Martin Rafael Petersen (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2021-11-30 fjernes Reelle ejere: Mie Dahlmann Petersen (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøvej 59, 3320 Skævinge (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2021-05-20 tilføjes Bibranche: Detailhandel med bøger (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Direktion: Mie Dahlmann Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel med bøger og legetøj og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-20 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med spil og legetøj (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2021-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2021-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mie@musenogslottet.dk (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2021-05-20 tilføjes Legale ejere: Mie Dahlmann Petersen (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-05-20 tilføjes Navne: Musen & Slottet ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Reelle ejere: Mie Dahlmann Petersen (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-05-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2021-05-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2021-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Stiftere: Mie Dahlmann Petersen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Vedtægter: 2021-05-20 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2021-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-20)