Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikkevej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Binavne: Hueg Media ApS, Centurian Digital ApS, Centurian Consulting ApS, Centurian Agency ApS, Centurian Advertising ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Direktion: Louis Jerome Hueg Aventine (direktør) (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-19 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Kontaktoplysninger: louis@hueg.io (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Legale ejere: HVID LOTUS ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Navne: Centurian ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Louis Jerome Hueg Aventine (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Stiftere: HVID LOTUS ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-19 tilføjes Binavne: Hueg Media ApS, Centurian Digital ApS, Centurian Consulting ApS, Centurian Agency ApS, Centurian Advertising ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-06-18 fjernes Binavne: Hueg Marketing ApS, Hueg Digital ApS, Hueg Consulting ApS, Hueg Advertising ApS (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-06-18 tilføjes Navne: Centurian ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-06-17 fjernes Navne: Hueg Media ApS (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-06-18 tilføjes Vedtægter: 2021-06-18 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikkevej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Binavne: Hueg Marketing ApS, Hueg Digital ApS, Hueg Consulting ApS, Hueg Advertising ApS (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-05-19 tilføjes Direktion: Louis Jerome Hueg Aventine (direktør) (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-19 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Kontaktoplysninger: louis@hueg.io (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Legale ejere: HVID LOTUS ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Navne: Hueg Media ApS (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-05-19 tilføjes Reelle ejere: Louis Jerome Hueg Aventine (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Stiftere: HVID LOTUS ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Vedtægter: 2021-05-19 (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-29)