Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-05-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højlandsvangen 86, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Direktion: Janus von Platen-Hallermund (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og udvikle virksomheder. (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-12 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Legale ejere: Tine Møller Jensen, Janus von Platen-Hallermund (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Navne: Turtle Consult ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Reelle ejere: Tine Møller Jensen, Janus von Platen-Hallermund (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Stiftere: Tine Møller Jensen, Janus von Platen-Hallermund (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Vedtægter: 2021-05-12 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-20)