Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SOKA AV Ltd. | 31.05.2022 | 06.11.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Anpartsselskab Dennis Nielsen (CVR 38738542) | 22.10.2021 | 31.05.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Dennis Nielsen | 19.05.2021 | 22.10.2021 | 100,00% | 100,00 % |