Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 94.034,00 (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-09 tilføjes Vedtægter: 2021-09-09 (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havhøjvej 32, 9640 Farsø (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Direktion: Rene Terttu Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-12 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Legale ejere: Rene Terttu Hansen (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Navne: RTH Holding Farsø ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Reelle ejere: Rene Terttu Hansen (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Stiftere: Rene Terttu Hansen (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Vedtægter: 2021-05-12 (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-18)