Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Iram Anisa Mirza Asif (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Direktion: Iram Anisa Mirza Asif (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2021-05-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-10 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Legale ejere: Iram Anisa Mirza Asif (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Navne: Nicco ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Reelle ejere: Iram Anisa Mirza Asif (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Stiftere: Iram Anisa Mirza Asif (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2021-05-10 tilføjes Vedtægter: 2021-05-10 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)