Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 126, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2022-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelandsgade 21, st. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2022-11-27 tilføjes Hjemmeside: www.kontichadesign.com (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelandsgade 21, st. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2021-05-11 tilføjes Direktion: Mathilde Ticha Thomsen (direktør) (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggerådgivning med speciale inden for brand samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-11 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Legale ejere: Mathilde Ticha Thomsen (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Navne: KonTicha Design ApS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Reelle ejere: Mathilde Ticha Thomsen (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Stiftere: Mathilde Ticha Thomsen (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Vedtægter: 2021-05-11 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-17)