Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Dekret | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Pladehals Allé 41, 7. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-04-30 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-12 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: hej@getlean.dk (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Legale ejere: MCEE Holding ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Navne: Getlean ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Reelle ejere: Mark Ceesay (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Stiftere: MCEE Holding ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-24 Statstidende Dekret
Den 2023-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-14 fjernes Direktion: Mark Ceesay (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2022-12-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pladehals Allé 41, 7. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Direktion: Mark Ceesay (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2021-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor personlig træning og udvikling samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-04-30 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-12 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: hej@getlean.dk (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Legale ejere: MCEE Holding ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Navne: Getlean ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Reelle ejere: Mark Ceesay (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Stiftere: MCEE Holding ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2021-05-12 tilføjes Vedtægter: 2021-05-12 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-14)