Sektion (alle) | |||||||
Formål | Hovedbranche | Vedtægter | Bibranche | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-23 tilføjes Formål: 2.1 Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-23 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-22 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-23 tilføjes Vedtægter: 2024-02-23 (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-22 fjernes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-11-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 11, 3. 9., 2200 København N (offentliggjort 2023-08-06)
Den 2023-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 11, 3. 8., 2200 København N (offentliggjort 2023-08-06)
Den 2022-11-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 tilføjes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2021-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 11, 3. 8., 2200 København N (offentliggjort 2023-08-06)
Den 2021-05-13 tilføjes Direktion: Casper Stisen Gammel (direktør) (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2021-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-13 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2021-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Legale ejere: CSG Holding ApS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Navne: CSG Service ApS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Reelle ejere: Casper Stisen Gammel (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Stiftere: CSG Holding ApS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Vedtægter: 2021-05-13 (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2021-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-14)