Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-02 tilføjes Legale ejere: A.F.S. Holding ApS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-02-02 fjernes Legale ejere: Andrea Fonnesbek Schyberg (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2021-05-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 24, st. th., 1455 København K (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Direktion: Andrea Fonnesbek Schyberg (direktør) (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Formål: Selskabets hovedaktivitet er at drive frisørsalon og hertil yde service i form af klipning af hår og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Hovedbranche: Frisørsaloner (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Legale ejere: Andrea Fonnesbek Schyberg (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2021-05-05 tilføjes Navne: Fonnesbek Hair ApS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Reelle ejere: Andrea Fonnesbek Schyberg (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Stiftere: Andrea Fonnesbek Schyberg (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Vedtægter: 2021-05-05 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-14)