Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
OphaevelseAfDekret | Dekret | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Claus Østerlin (direktør) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-03-31 fjernes Direktion: Andrii Zubenko (direktør) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-07 tilføjes Direktion: Andrii Zubenko (direktør) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2023-09-07 fjernes Direktion: Lars Boysen (direktør) (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-08-01 tilføjes Direktion: Lars Boysen (direktør) (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 Statstidende OphaevelseAfDekret
Den 2023-08-01 Statstidende Dekret
Den 2023-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-28 fjernes Direktion: Lars Boysen (direktør) (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-04-10 tilføjes Binavne: Savecost Miljø Rådgivning ApS, Savecost Miljø ApS, NetZero ApS, Net-Zero ApS (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2023-04-09 fjernes Binavne: Selskabet af 11. maj 2021 ApS, Savecost1 ApS (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2023-04-10 tilføjes Navne: Savecost Miljørådgivning ApS (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2023-04-09 fjernes Navne: Savecost Miljø Rådgivning ApS (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2023-04-10 tilføjes Vedtægter: 2023-04-10 (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2023-01-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 95, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 95, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2021-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-11 tilføjes Vedtægter: 2021-08-11 (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Vedtægter: 2021-08-09 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 95, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2021-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Enebærhaven 711, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 tilføjes Binavne: Selskabet af 11. maj 2021 ApS, Savecost1 ApS (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: control@savecost.dk (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 tilføjes Navne: Savecost Miljø Rådgivning ApS (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2021-08-08 fjernes Navne: Selskabet af 11. maj 2021 ApS (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-05-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-12 tilføjes Legale ejere: Egebjerg ejendomsselskab ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-05-12 fjernes Legale ejere: BOYSEN & SØN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-05-11 tilføjes Legale ejere: BOYSEN & SØN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærhaven 711, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-05-11 tilføjes Direktion: Lars Boysen (direktør) (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2021-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje patenter og rettigheder samt direkte eller indirekte at drive virksomhed inden for recycling af produkter, udvikling af energibesparende foranstaltninger samt enhver hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-11 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Navne: Selskabet af 11. maj 2021 ApS (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-05-11 tilføjes Reelle ejere: Lars Boysen (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Stiftere: BOYSEN & SØN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2021-05-11 tilføjes Vedtægter: 2021-05-11 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-28)