Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Mano Taco ApS. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2022-02-28 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 4, 1. th., 3450 Allerød (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Asger.brodtkorb@hotmail.com (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 37, kl. 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-08-30 tilføjes Navne: Bare En Burger Holding ApS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-29 fjernes Navne: Mano Taco Holding ApS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-30 tilføjes Vedtægter: 2021-08-30 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-18 tilføjes Direktion: Dorthe Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-18 fjernes Direktion: Dorthe Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-17 fjernes Direktion: Asger Tobias Brodtkorb (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-18 tilføjes Legale ejere: Dorthe Christensen, Asger Tobias Brodtkorb (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-18 fjernes Legale ejere: Dorthe Christensen (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-17 fjernes Legale ejere: Asger Tobias Brodtkorb (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-18 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Christensen, Asger Tobias Brodtkorb (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-18 fjernes Reelle ejere: Dorthe Christensen (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-17 fjernes Reelle ejere: Asger Tobias Brodtkorb (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-05-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 37, kl. 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-05-11 tilføjes Direktion: Asger Tobias Brodtkorb (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-11 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Legale ejere: Asger Tobias Brodtkorb (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-05-11 tilføjes Navne: Mano Taco Holding ApS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-05-11 tilføjes Reelle ejere: Asger Tobias Brodtkorb (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Stiftere: Asger Tobias Brodtkorb (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Vedtægter: 2021-05-11 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-12)